金哲
1987年10月至1991年12月,中国人民解放军航空兵22师86297部队 上士班长 1991年12月至1999年3月,长春师范学院,教务处 教材科 初级工(五级);
1999年 3月至2003年9月, 长春师范学院 网络中心 中级工(四级) 2004年 8月至2008年5月,长春师范学院,中级工(四级); 2008年 6月至2012年2月,长春师范学院,实验员(十三级); 2012年 3月至今,必赢,助理实验师(十一级);
上一篇:毛清旭
下一篇:侯丽丽
Fine Arts Academy
Changchun Normal University